SIMON COLLADO GONZAGA-ALVAR
Informe ejecutivo de SIMON COLLADO GONZAGA-ALVAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIMON COLLADO GONZAGA-ALVAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANDU HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 17/08/2017 | 07/03/2019 |
GLOBAL CONCEPT RESTAURACION SL | Administrador Unico | 01/08/2017 | 21/03/2018 |
VINCULACIONES DE SIMON COLLADO GONZAGA-ALVAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON COLLADO GONZAGA-ALVAR
Empresa: SANDU HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Simon Collado Gonzaga-alvar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36286 , F 95, S 8, H M 651948, I/A 4 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: GLOBAL CONCEPT RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Simon Collado Gonzaga-alvar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32718 , F 155, S 8, H M 588987, I/A 3 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: SANDU HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Simon Collado Gonzaga-alvar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36286 , F 94, S 8, H M 651948, I/A 3 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: SOTOMONTE SL
Administrador Unico
- Simon Collado Gonzaga-alvar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32718 , F 154, S 8, H M 588987, I/A 2 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Información de SIMON COLLADO GONZAGA-ALVAR
Mostramos los datos de SIMON COLLADO GONZAGA-ALVAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON COLLADO GONZAGA-ALVAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos