SIMON CANAL MARIA ROSA
Informe ejecutivo de SIMON CANAL MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIMON CANAL MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONS CINT SA | Administrador Solidario | 04/09/2017 | 17/06/2022 |
OBRES I SERVEIS CINT SL | Apoderado | 29/06/2017 | |
OBRES I SERVEIS CINT SL | Apoderado | 17/12/2014 |
VINCULACIONES DE SIMON CANAL MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON CANAL MARIA ROSA
Empresa: CONSTRUCCIONS CINT SA
Administrador Solidario
- Feliu Simon Antoni
- Simon Canal Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23296 , F 73, S 8, H B 51978, I/A 10 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Empresa: CONSTRUCCIONS CINT SA
Administrador Solidario
- Feliu Simon Antoni
- Simon Canal Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23296 , F 72, S 8, H B 51978, I/A 9 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-08
Empresa: OBRES I SERVEIS CINT SL
Apoderado
- Simon Canal Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27904 , F 5, S 8, H B 124670, I/A 9 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-08
Empresa: OBRES I SERVEIS CINT SL
Apoderado
- Simon Canal Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27904 , F 5, S 8, H B 124670, I/A 7 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-08
Información de SIMON CANAL MARIA ROSA
Mostramos los datos de SIMON CANAL MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON CANAL MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos