SIMON BENAVENTE ANA
Informe ejecutivo de SIMON BENAVENTE ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIMON BENAVENTE ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARSIMON SL | Administrador Solidario | 23/06/2014 | 04/08/2023 |
MORENO ABOGADOS MARBELLA SL | Administrador Unico | 21/12/2015 | 28/01/2019 |
VINCULACIONES DE SIMON BENAVENTE ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON BENAVENTE ANA
Empresa: MARSIMON SL
Administrador Solidario
- Simon Benavente Ana
- Simon Benavente Eva
- Simon Benavente Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 130, S 8, H M 40726, I/A 7 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: MORENO ABOGADOS MARBELLA SL
Administrador Unico
- Simon Benavente Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091, L 3998, F 216, S 8, H MA116534, I/A 4 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-29
Empresa: MORENO ABOGADOS MARBELLA SL
Administrador Unico
- Simon Benavente Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091, L 3998, F 215, S 8, H MA116534, I/A 2 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-29
Empresa: MARSIMON SL
Administrador Solidario
- Simon Benavente Ana
- Simon Benavente Eva
- Simon Benavente Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 74, S 8, H M 40726, I/A 4 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Información de SIMON BENAVENTE ANA
Mostramos los datos de SIMON BENAVENTE ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON BENAVENTE ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos