SIMO GARCIA FRANCISCO GERMAN
Informe ejecutivo de SIMO GARCIA FRANCISCO GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIMO GARCIA FRANCISCO GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y GESTION MARIOTXA 2009 SL | Apoderado | 17/06/2024 | |
SIGOCA GLOBAL SL | Administrador Unico | 21/08/2019 | |
SIGAMO GLOBAL SL | Administrador Unico | 13/09/2013 |
VINCULACIONES DE SIMO GARCIA FRANCISCO GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMO GARCIA FRANCISCO GERMAN
Apoderado
- Simo Garcia Francisco German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 218510, I/A 2 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-46
Empresa: SIGOCA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Simo Garcia Francisco German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10711, L 7992, F 71, S 8, H V 189121, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-46
Empresa: SIGOCA GLOBAL SL
Socio Único
- Simo Garcia Francisco German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10711, L 7992, F 71, S 8, H V 189121, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-46
Empresa: SIGAMO GLOBAL SL
Administrador Unico
- Simo Garcia Francisco German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9680, L 6962, F 114, S 8, H V 155660, I/A 1 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-46
Empresa: ARTEA GLOBAL SERVICES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Aroca Ariño David
- Belenguer Pomares Arturo
- Navarro Ruiz Ramon
- Pomares Garcia Francisca Maria
- Simo Garcia Francisco German
- Taboada Acedo Gregorio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9501, L 6783, F 162, S 8, H V 149571, I/A 2 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-46
Empresa: ARTEA GLOBAL SERVICES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Aroca Ariño David
- Belenguer Pomares Arturo
- Navarro Ruiz Ramon
- Pomares Garcia Francisca Maria
- Simo Garcia Francisco German
- Taboada Acedo Gregorio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9501, L 6783, F 160, S 8, H V 149571, I/A 1 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-46
Información de SIMO GARCIA FRANCISCO GERMAN
Mostramos los datos de SIMO GARCIA FRANCISCO GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMO GARCIA FRANCISCO GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos