SIMO ARBONES ROBERTO OCTAVIO
Informe ejecutivo de SIMO ARBONES ROBERTO OCTAVIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIMO ARBONES ROBERTO OCTAVIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OKOA PROFESSIONAL HAIR LOGISTICS SL | Administrador Mancomunado | 04/02/2015 |
VINCULACIONES DE SIMO ARBONES ROBERTO OCTAVIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMO ARBONES ROBERTO OCTAVIO
Empresa: OKOA PROFESSIONAL HAIR LOGISTICS SLL
Administrador Mancomunado
- Fontanellas Lartategui Felipe
- Gimeno Chafer Carlos
- Simo Arbones Roberto Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 163439, I/A 5 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-46
Empresa: CARE PROFESSIONAL HAIR COSMETIC SL
Administrador Solidario
- Fontanellas Lartategui Felipe
- Gimeno Chafer Carlos
- Simo Arbones Roberto Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10874, L 8152, F 78, S 8, H V 194495, I/A 2 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-46
Empresa: CARE PROFESSIONAL HAIR COSMETIC SL
Administrador Solidario
- Fontanellas Lartategui Felipe
- Gimeno Chafer Carlos
- Simo Arbones Roberto Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10874, L 8152, F 77, S 8, H V 194495, I/A 1 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
Empresa: OKOA PROFESSIONAL HAIR LOGISTICS SLL
Administrador Mancomunado
- Fontanellas Lartategui Felipe
- Gimeno Chafer Carlos
- Simo Arbones Roberto Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9909, L 7191, F 3, S 8, H V 163439, I/A 2 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-46
Empresa: OKOA PROFESSIONAL HAIR LOGISTICS SLL
Administrador Mancomunado
- Fontanellas Lartategui Felipe
- Gimeno Chafer Carlos
- Simo Arbones Roberto Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9909, L 7191, F 1, S 8, H V 163439, I/A 1 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
Información de SIMO ARBONES ROBERTO OCTAVIO
Mostramos los datos de SIMO ARBONES ROBERTO OCTAVIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMO ARBONES ROBERTO OCTAVIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos