SIMICH KARL MATTHEW
Informe ejecutivo de SIMICH KARL MATTHEW
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIMICH KARL MATTHEW
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANDFIRE RESOURCES (ES) SL | Administrador Solidario | 28/10/2021 | 28/11/2022 |
MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA | Administrador Unico | 10/02/2022 | 08/07/2022 |
VINCULACIONES DE SIMICH KARL MATTHEW
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMICH KARL MATTHEW
Empresa: SANDFIRE RESOURCES (ES) SL
Administrador Solidario
- Simich Karl Matthew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42081 , F 67, S 8, H M 745082, I/A 12 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
Empresa: MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA
Administrador Unico
- Simich Karl Matthew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 70, S 8, H H 8828, I/A 131 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-21
Empresa: MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA
Administrador Unico
- Simich Karl Matthew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 68, S 8, H H 8828, I/A 125 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-21
Empresa: MARTENIEL INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Fitzgerald Matthew Leslie
- Simich Karl Matthew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42081 , F 63, S 8, H M 745082, I/A 4 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Información de SIMICH KARL MATTHEW
Mostramos los datos de SIMICH KARL MATTHEW que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMICH KARL MATTHEW, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos