SIMARD PAUL LUCIEN
Informe ejecutivo de SIMARD PAUL LUCIEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SIMARD PAUL LUCIEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLAS DE LA CERQUILLA SL | Apoderado Mancomunado | 07/11/2019 | |
VILLAS DE LA CERQUILLA SL | Apoderado | 07/11/2019 | |
VILLAS DE LA CERQUILLA SL | Administrador Solidario | 10/10/2017 | 01/10/2019 |
VILLAS DE LA CERQUILLA SL | Administrador Unico | 10/10/2017 | |
INVERSIONES LA CERQUILLA SL | Administrador Unico | 16/12/2016 | |
CASA SEVILLA PROPIEDADES SL | Apoderado | 09/05/2011 |
VINCULACIONES DE SIMARD PAUL LUCIEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMARD PAUL LUCIEN
Empresa: VILLAS DE LA CERQUILLA SL
Apoderado Mancomunado
- Simard Paul Lucien
- Zurawka Erhard
Apoderado Solidario
Apoderado
- Simard Paul Lucien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548, L 1461, F 102, S 8, H MA 42245, I/A 12 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-29
Empresa: VILLAS DE LA CERQUILLA SL
Administrador Solidario
- Gosswein Lilo
- Simard Paul Lucien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548, L 1461, F 101, S 8, H MA 42245, I/A 9 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-29
Empresa: VILLAS DE LA CERQUILLA SL
Administrador Solidario
- Gosswein Lilo
- Simard Paul Lucien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548, L 1461, F 101, S 8, H MA 42245, I/A 8 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-29
Empresa: VILLAS DE LA CERQUILLA SL
Administrador Unico
- Simard Paul Lucien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548, L 1461, F 101, S 8, H MA 42245, I/A 8 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-29
Empresa: INVERSIONES LA CERQUILLA SL
Administrador Unico
- Simard Paul Lucien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2544, L 1457, F 205, S 8, H MA 42158, I/A 7 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-29
Empresa: CASA SEVILLA PROPIEDADES SL
Apoderado
- Simard Paul Lucien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217, L 1130, F 28, S 8, H MA 33560, I/A 4 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-29
Información de SIMARD PAUL LUCIEN
Mostramos los datos de SIMARD PAUL LUCIEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMARD PAUL LUCIEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos