SIMANCAS MONTERO MARTIN
Informe ejecutivo de SIMANCAS MONTERO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIMANCAS MONTERO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE SIMANCAS E HIJAS SL | Socio Unico | 26/11/2015 | |
DE SIMANCAS E HIJAS SL | Administrador Unico | 26/11/2015 |
VINCULACIONES DE SIMANCAS MONTERO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMANCAS MONTERO MARTIN
Empresa: DE SIMANCAS E HIJAS SL
Administrador Unico
- Simancas Montero Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 32, S 8, H TO 37817, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-45
Empresa: DE SIMANCAS E HIJAS SL
Socio Único
- Simancas Montero Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 32, S 8, H TO 37817, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-45
Empresa: PADEL INDOOR RIVAS SL
Administrador Unico
- Simancas Montero Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30232 , F 102, S 8, H M 544136, I/A 6 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: PADEL INDOOR RIVAS SL
Administrador Unico
- Simancas Montero Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30232 , F 101, S 8, H M 544136, I/A 4 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-28
Empresa: PADEL INDOOR RIVAS SL
Administrador Solidario
- Anton Polo Jose Benito
- Simancas Montero Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30232 , F 101, S 8, H M 544136, I/A 4 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-28
Empresa: PADEL INDOOR RIVAS SL
Administrador Solidario
- Anton Polo Jose Benito
- Simancas Montero Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30232 , F 101, S 8, H M 544136, I/A 3 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Información de SIMANCAS MONTERO MARTIN
Mostramos los datos de SIMANCAS MONTERO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMANCAS MONTERO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos