SIMAL PIRES JOSE-LUIS
Informe ejecutivo de SIMAL PIRES JOSE-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIMAL PIRES JOSE-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRIJOS EXPRESS SL | Administrador Unico | 24/11/2023 | |
QUIJOTE RAPID SL | Administrador Unico | 09/05/2022 | |
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE TRANSPORTES MADRID SUR SL | Administrador Unico | 20/01/2022 | |
INTERNOVA LOGISTICA SL | Administrador Solidario | 30/05/2019 | |
SERVICIOS LOGISTICOS SUR TORRIJOS SL | Administrador Solidario | 10/03/2016 |
VINCULACIONES DE SIMAL PIRES JOSE-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMAL PIRES JOSE-LUIS
Empresa: SERVIMANCHA LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Simal Pires Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 198, S 8, H CU 12819, I/A 2 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-16
Empresa: TERRICO EXPRESS SL
Administrador Unico
- Simal Pires Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46095 , F 207, S 8, H M 809913, I/A 2 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Empresa: TERRICO EXPRESS SL
Administrador Unico
- Simal Pires Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46095 , F 205, S 8, H M 809913, I/A 1 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: TORRIJOS EXPRESS SL
Administrador Unico
- Simal Pires Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45992 , F 112, S 8, H M 808132, I/A 1 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: SERVIMANCHA LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Simal Pires Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 189, S 8, H CU 12819, I/A 1 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-16
Empresa: QUIJOTE RAPID SL
Administrador Unico
- Simal Pires Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 104, S 8, H TO 44780, I/A 1 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-45
Administrador Unico
- Simal Pires Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1734 , F 198, S 8, H TO 44414, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-45
Empresa: INTERNOVA LOGISTICA SL
Administrador Solidario
- Simal Pires Edgar-alberto
- Simal Pires Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 109, S 8, H TO 41744, I/A 1 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-45
Empresa: SERVICIOS LOGISTICOS SUR TORRIJOS SL
Administrador Solidario
- Simal Pires Edgar-alberto
- Simal Pires Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1621 , F 103, S 8, H TO 38199, I/A 1 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-45
Información de SIMAL PIRES JOSE-LUIS
Mostramos los datos de SIMAL PIRES JOSE-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMAL PIRES JOSE-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos