SILVOSA RODRIGUEZ JAVIER
Informe ejecutivo de SILVOSA RODRIGUEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SILVOSA RODRIGUEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SRTOOLS 2016 SL | Administrador Unico | 07/04/2016 | |
SILVACOM COMUNICACIONES SL | Socio Unico | 30/11/2009 | |
SILVACOM COMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 30/11/2009 |
VINCULACIONES DE SILVOSA RODRIGUEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVOSA RODRIGUEZ JAVIER
Empresa: SRTOOLS 2016 SL
Administrador Unico
- Silvosa Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 175, S 8, H C 54351, I/A 1 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-15
Empresa: EFENET SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Silvosa Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 26, S 8, H C 24657, I/A 4 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-15
Empresa: PROYECTOS VOZ Y DATOS SL
Administrador Unico
- Silvosa Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 75, S 8, H SC 42703, I/A 5 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-15
Empresa: PROYECTOS VOZ Y DATOS SL
Administrador Unico
- Silvosa Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 75, S 8, H SC 42703, I/A 4 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-15
Empresa: FIRO-COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Silvosa Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661 , F 75, S 8, H C 14234, I/A 2 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-15
Empresa: FIRO-COMUNICACIONES SL
Socio Único
- Silvosa Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661 , F 75, S 8, H C 14234, I/A 2 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-15
Empresa: FERSI COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Silvosa Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 82, S 8, H C 20697, I/A 4 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-15
Información de SILVOSA RODRIGUEZ JAVIER
Mostramos los datos de SILVOSA RODRIGUEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVOSA RODRIGUEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos