SILVIA VILA AGUDO
Informe ejecutivo de SILVIA VILA AGUDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE SILVIA VILA AGUDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVIA VILA AGUDO
Empresa: ESSIYO SL
Administrador Solidario
- Luis Vila Vila
- Silvia Vila Agudo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 214, S 8, H GI 13950, I/A 5 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-17
Empresa: CAROPS SL
Liquidador Solidario
- Jaume Serra Pages
- Silvia Vila Agudo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 118, S 8, H GI 32737, I/A 4 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-17
Empresa: GESTEC 2000 SLL
Liquidador Solidario
- Jaime Serra Pages
- Silvia Vila Agudo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 184, S 8, H GI 25747, I/A 2 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-17
Empresa: GESTEC 2000 SLL
Administrador Solidario
- Jaume Serra Pages
- Silvia Vila Agudo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 184, S 8, H GI 25747, I/A 2 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-17
Empresa: FANS DEL VINO SL
Apoderado Solidario
- Oriol Bertran Comulada
- Silvia Vila Agudo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809 , F 180, S 8, H GI 51189, I/A 6 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-17
Empresa: FANS DEL VINO SL
Administrador Mancomunado
- Silvia Vila Agudo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2809 , F 180, S 8, H GI 51189, I/A 4 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-17
Empresa: OFFITEC GESTIO OBRES I SERVEIS SL
Administrador Unico
- Silvia Vila Agudo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 104, S 8, H GI 48430, I/A 2 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-17
Empresa: OFFITEC GESTIO OBRES I SERVEIS SL
Administrador Unico
- Silvia Vila Agudo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 103, S 8, H GI 48430, I/A 1 (11/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-17
Empresa: CAROPS SL
Apoderado
- Silvia Vila Agudo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 117, S 8, H GI 32737, I/A 3 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-17
Información de SILVIA VILA AGUDO
Mostramos los datos de SILVIA VILA AGUDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVIA VILA AGUDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos