SILVIA SANTA ENGRACIA FAJARDO
Informe ejecutivo de SILVIA SANTA ENGRACIA FAJARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SILVIA SANTA ENGRACIA FAJARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAR RESTAURANT MONTFULLA SL | Apoderado | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE SILVIA SANTA ENGRACIA FAJARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVIA SANTA ENGRACIA FAJARDO
Empresa: BAR RESTAURANT MONTFULLA SL
Administrador Solidario
- Concepcion Fajardo Sedano
- Silvia Santa Engracia Fajardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 97, S 8, H GI 51586, I/A 7 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-17
Empresa: BAR RESTAURANT MONTFULLA SL
Administrador Solidario
- Concepcion Fajardo Sedano
- Silvia Santa Engracia Fajardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 97, S 8, H GI 51586, I/A 4 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-17
Empresa: BAR RESTAURANT MONTFULLA SL
Apoderado
- Silvia Santa Engracia Fajardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 96, S 8, H GI 51586, I/A 2 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-17
Información de SILVIA SANTA ENGRACIA FAJARDO
Mostramos los datos de SILVIA SANTA ENGRACIA FAJARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVIA SANTA ENGRACIA FAJARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos