SILVIA DEL MORAL PEÑALVER
Informe ejecutivo de SILVIA DEL MORAL PEÑALVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SILVIA DEL MORAL PEÑALVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIGORIFICOS DEL MORAL SA | Consejero Delegado | 20/02/2023 | |
FRIGORIFICOS DEL MORAL SA | Consejero Delegado | 15/05/2018 | |
BIENES MASIMA SA | Apoderado Solidario | 17/06/2014 | |
FRIGORIFICOS DEL MORAL SA | Secretario | 24/04/2013 | |
FRIGORIFICOS DEL MORAL SA | Consejero | 24/04/2013 |
VINCULACIONES DE SILVIA DEL MORAL PEÑALVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVIA DEL MORAL PEÑALVER
Empresa: FRIGORIFICOS DEL MORAL SA
Consejero
- Joan Invernon Ferrermone
- Juan Del Moral Galvez
- Maria Dolores Peñalver Vidal
- Marta Del Moral Peñalver
- Silvia Del Moral Peñalver
Presidente
Secretario
- Silvia Del Moral Peñalver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 154, S 8, H GI 8886, I/A 22 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-17
Empresa: FRIGORIFICOS DEL MORAL SA
Consejero Delegado
- Silvia Del Moral Peñalver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 154, S 8, H GI 8886, I/A 22 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-17
Empresa: FRIGORIFICOS DEL MORAL SA
Consejero
- Joan Invernon Ferrermone
- Juan Del Moral Galvez
- Maria Dolores Peñalver Vidal
- Marta Del Moral Peñalver
- Silvia Del Moral Peñalver
Presidente
Secretario
- Silvia Del Moral Peñalver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 18, S 8, H GI 8886, I/A 19 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-17
Empresa: FRIGORIFICOS DEL MORAL SA
Consejero Delegado
- Silvia Del Moral Peñalver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 18, S 8, H GI 8886, I/A 19 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-17
Empresa: BIENES MASIMA SA
Apoderado Solidario
- Silvia Del Moral Peñalver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 111, S 8, H GI 23329, I/A 6 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-17
Empresa: FRIGORIFICOS DEL MORAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Joan Invernon Ferremone
- Juan Del Moral Galvez
- Maria Dolores Peñalver Vidal
- Marta Del Moral Peñalver
- Silvia Del Moral Peñalver
Presidente
Secretario
- Silvia Del Moral Peñalver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 16, S 8, H GI 8886, I/A 13 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-17
Información de SILVIA DEL MORAL PEÑALVER
Mostramos los datos de SILVIA DEL MORAL PEÑALVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVIA DEL MORAL PEÑALVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos