SILVESTRE RUIZ ENRIQUE MANUEL
Informe ejecutivo de SILVESTRE RUIZ ENRIQUE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SILVESTRE RUIZ ENRIQUE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINOR COMBUSTIBLES SL | Administrador Unico | 05/08/2010 | 19/10/2012 |
LEITMOTIV FASHION SL | Administrador Unico | 21/05/2010 | 03/06/2011 |
TRANS-ANDRES LAS CABEZAS SL | Administrador Unico | 05/08/2010 | 29/10/2010 |
VINCULACIONES DE SILVESTRE RUIZ ENRIQUE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVESTRE RUIZ ENRIQUE MANUEL
Empresa: SUMINOR COMBUSTIBLES SL
Administrador Unico
- Silvestre Ruiz Enrique Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 120, S 8, H SE 79588, I/A 4 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-41
Empresa: LEITMOTIV FASHION SL
Administrador Unico
- Silvestre Ruiz Enrique Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1958 , F 62, S 8, H CA 39653, I/A 5 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-11
Empresa: TRANS-ANDRES LAS CABEZAS SL
Administrador Unico
- Silvestre Ruiz Enrique Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4985 , F 4, S 8, H SE 80629, I/A 4 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-41
Empresa: SUMINOR COMBUSTIBLES SL
Administrador Unico
- Silvestre Ruiz Enrique Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 119, S 8, H SE 79588, I/A 3 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-41
Empresa: TRANS-ANDRES LAS CABEZAS SL
Administrador Unico
- Silvestre Ruiz Enrique Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4985 , F 4, S 8, H SE 80629, I/A 3 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-41
Empresa: LEITMOTIV FASHION SL
Administrador Unico
- Silvestre Ruiz Enrique Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1958 , F 62, S 8, H CA 39653, I/A 4 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-11
Información de SILVESTRE RUIZ ENRIQUE MANUEL
Mostramos los datos de SILVESTRE RUIZ ENRIQUE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVESTRE RUIZ ENRIQUE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos