SILVESTRE ISAS MARIA DE LAS NIEVES
Informe ejecutivo de SILVESTRE ISAS MARIA DE LAS NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SILVESTRE ISAS MARIA DE LAS NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGNOVENT SL | Apoderado | 19/10/2022 | |
SANDESTINY SL | Apoderado | 10/01/2022 | |
MAGNOVENT SL | Apoderado | 05/01/2022 | |
MAGNOVENT SL | Apoderado | 24/12/2019 |
VINCULACIONES DE SILVESTRE ISAS MARIA DE LAS NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVESTRE ISAS MARIA DE LAS NIEVES
Empresa: MAGNOVENT SL
Apoderado
- Silvestre Isas Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9413, L 6695, F 175, S 8, H V 146623, I/A 7 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-46
Empresa: SANDESTINY SL
Apoderado
- Silvestre Isas Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10210, L 7492, F 105, S 8, H V 173743, I/A 8 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-46
Empresa: MAGNOVENT SL
Apoderado
- Silvestre Isas Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9413, L 6695, F 175, S 8, H V 146623, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-46
Empresa: MAGNOVENT SL
Apoderado
- Silvestre Isas Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9413, L 6695, F 174, S 8, H V 146623, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-46
Empresa: CASAS & CAMPOS INMUEBLES SL
Apoderado Solidario
- Ramon Santamaria Sara Angela
- Silvestre Isas Juan Jose
- Silvestre Isas Maria De Las Nieves
- Silvestre Isas Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7279, L 4581, F 208, S 8, H V 85565, I/A 8 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-46
Empresa: HOMEKEY 2000 SL
Apoderado Solidario
- Ramon Santamaria Sara Angela
- Silvestre Isas Juan Jose
- Silvestre Isas Maria De Las Nieves
- Silvestre Isas Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6617, L 3921, F 39, S 8, H V 71632, I/A 12 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-46
Empresa: EL ARENAL DE MARBELLA SA
Apoderado
- Silvestre Isas Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755, L 1067, F 162, S 8, H V 14609, I/A 16 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-46
Información de SILVESTRE ISAS MARIA DE LAS NIEVES
Mostramos los datos de SILVESTRE ISAS MARIA DE LAS NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVESTRE ISAS MARIA DE LAS NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos