SILVESTRE HERNANDEZ PEREZ
Informe ejecutivo de SILVESTRE HERNANDEZ PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SILVESTRE HERNANDEZ PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMP-SILVER SL | Administrador Unico | 13/10/2014 | |
CAMP-SILVER SL | Socio Unico | 13/10/2014 |
VINCULACIONES DE SILVESTRE HERNANDEZ PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVESTRE HERNANDEZ PEREZ
Empresa: JARPE SL
Liquidador
- Silvestre Hernandez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 68, S 8, H MU 3200, I/A 15 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-30
Empresa: JARPE SL
Administrador Unico
- Silvestre Hernandez Perez
Liquidador
- Silvestre Hernandez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 68, S 8, H MU 3200, I/A 15 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-30
Empresa: JARPE SL
Administrador Unico
- Silvestre Hernandez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 67, S 8, H MU 3200, I/A 14 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-30
Empresa: CAMP-SILVER SL
Socio Único
- Silvestre Hernandez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 68, S 8, H MU 58933, I/A 7 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-30
Empresa: CAMP-SILVER SL
Administrador Unico
- Silvestre Hernandez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 68, S 8, H MU 58933, I/A 6 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-30
Empresa: CAMP-SILVER SL
Administrador Mancomunado
- Juan Campos Rodriguez
- Silvestre Hernandez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 68, S 8, H MU 58933, I/A 6 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-30
Empresa: CAMP-SILVER SL
Administrador Mancomunado
- Juan Campos Rodriguez
- Silvestre Hernandez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 68, S 8, H MU 58933, I/A 4 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-30
Empresa: CAMP-SILVER SL
Administrador Solidario
- Juan Campos Rodriguez
- Silvestre Hernandez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 68, S 8, H MU 58933, I/A 4 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-30
Información de SILVESTRE HERNANDEZ PEREZ
Mostramos los datos de SILVESTRE HERNANDEZ PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVESTRE HERNANDEZ PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos