SILVERO BENITEZ LOURDES
Informe ejecutivo de SILVERO BENITEZ LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SILVERO BENITEZ LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUDEMETRI SL | Administrador Solidario | 02/09/2021 | |
GRANJAS EL PICO SL | Administrador Unico | 29/06/2020 | |
OLOCU RELAX SL | Administrador Mancomunado | 07/02/2020 |
VINCULACIONES DE SILVERO BENITEZ LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVERO BENITEZ LOURDES
Empresa: LAUDEMETRI SL
Administrador Solidario
- Silvero Benitez Lourdes
- Tapanes Zurbano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 137, S 8, H T 53413, I/A 3 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-43
Empresa: LAUDEMETRI SL
Administrador Unico
- Silvero Benitez Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 137, S 8, H T 53413, I/A 3 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-43
Empresa: GRANJAS EL PICO SL
Administrador Unico
- Silvero Benitez Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 123, S 8, H HU 6006, I/A 5 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-22
Empresa: OLOCU RELAX SL
Administrador Mancomunado
- Ibarra Villalba Lauro De Jesus
- Silvero Benitez Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 185, S 8, H T 55371, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-43
Empresa: LAUDEMETRI SL
Administrador Unico
- Silvero Benitez Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 161, S 8, H L 30776, I/A 2 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-25
Información de SILVERO BENITEZ LOURDES
Mostramos los datos de SILVERO BENITEZ LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVERO BENITEZ LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos