SILVA LUCAS MAURICIO EMILIO
Informe ejecutivo de SILVA LUCAS MAURICIO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SILVA LUCAS MAURICIO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLKEYEN PROYECTOS Y REFORMAS SL | Socio Unico | 19/08/2015 | 24/10/2019 |
TOLKEYEN PROYECTOS Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 19/08/2015 | 28/06/2017 |
TOLKEYEN PROYECTOS Y REFORMAS SL | Administrador Solidario | 08/09/2014 | 19/08/2015 |
VINCULACIONES DE SILVA LUCAS MAURICIO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVA LUCAS MAURICIO EMILIO
Empresa: TOLKEYEN PROYECTOS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Silva Lucas Mauricio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2584 , F 170, S 8, H PM 74672, I/A 4 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-07
Empresa: TOLKEYEN PROYECTOS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Silva Lucas Mauricio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2584 , F 170, S 8, H PM 74672, I/A 3 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
Empresa: TOLKEYEN PROYECTOS Y REFORMAS SL
Administrador Solidario
- Badone Paula Amelia
- Silva Lucas Mauricio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2584 , F 170, S 8, H PM 74672, I/A 3 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
Empresa: TOLKEYEN PROYECTOS Y REFORMAS SL
Socio Único
- Silva Lucas Mauricio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2584 , F 169, S 8, H PM 74672, I/A 2 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
Empresa: TOLKEYEN PROYECTOS Y REFORMAS SL
Administrador Solidario
- Badone Paula Amelia
- Silva Lucas Mauricio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2584 , F 167, S 8, H PM 74672, I/A 1 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-07
Información de SILVA LUCAS MAURICIO EMILIO
Mostramos los datos de SILVA LUCAS MAURICIO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVA LUCAS MAURICIO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos