SILVA GIMENEZ MARCEL JOSE
Informe ejecutivo de SILVA GIMENEZ MARCEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SILVA GIMENEZ MARCEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTOS GRUPO 312 SL | Administrador Unico | 26/02/2018 | |
CASAFIT SPORT SL | Administrador Unico | 04/01/2018 |
VINCULACIONES DE SILVA GIMENEZ MARCEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVA GIMENEZ MARCEL JOSE
Empresa: INVERSION SIGILL SL
Liquidador
- Silva Gimenez Marcel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34413 , F 121, S 8, H M 619029, I/A 2 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Empresa: INVERSION SIGILL SL
Administrador Solidario
- Gill Espinosa Ana Maria
- Silva Gimenez Marcel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34413 , F 121, S 8, H M 619029, I/A 2 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Empresa: EVENTOS GRUPO 312 SL
Administrador Unico
- Silva Gimenez Marcel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37326 , F 1, S 8, H M 665624, I/A 1 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: CASAFIT SPORT SL
Administrador Unico
- Silva Gimenez Marcel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37000 , F 1, S 8, H M 661102, I/A 1 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Empresa: INVERSION SIGILL SL
Administrador Solidario
- Gill Espinosa Ana Maria
- Silva Gimenez Marcel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34413 , F 120, S 8, H M 619029, I/A 1 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Información de SILVA GIMENEZ MARCEL JOSE
Mostramos los datos de SILVA GIMENEZ MARCEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVA GIMENEZ MARCEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos