SILGUERO AYUSO ANA BELEN
Informe ejecutivo de SILGUERO AYUSO ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SILGUERO AYUSO ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL RINCON ANDALUZ SA | Apoderado Mancomunado | 25/01/2016 | |
HIJOS DE JOSIMA SL | Administrador Solidario | 11/03/2014 | |
INMOBILIARIA JOSIMA SL | Apoderado | 11/07/2013 | |
SICUME SL | Apoderado Solidario | 11/07/2013 | |
PROMOTORES DE VIVIENDAS Y OBRAS DE SALAMANCA SL | Apoderado Solidario | 10/06/2013 | |
ALDEAVILA PROMOTORA SL | Administrador Mancomunado | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE SILGUERO AYUSO ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILGUERO AYUSO ANA BELEN
Empresa: HOTEL RINCON ANDALUZ SA
Apoderado Mancomunado
- Silguero Ayuso Ana Belen
- Silguero Ayuso Maria De Las Mercedes
- Silguero Ayuso Roberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4208, L 3118, F 62, S 8, H MA 88672, I/A 9 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-29
Empresa: HIJOS DE JOSIMA SL
Administrador Solidario
- Silguero Ayuso Ana Belen
- Silguero Ayuso Maria De Las Mercedes
- Silguero Ayuso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 28, S 8, H SA 12028, I/A 3 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-37
Empresa: SICUME SL
Apoderado Solidario
- Silguero Ayuso Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 193 , F 84, S 8, H SA 128, I/A 7 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-37
Empresa: INMOBILIARIA JOSIMA SL
Apoderado
- Silguero Ayuso Ana Belen
- Silguero Ayuso Maria De Las Mercedes
- Silguero Ayuso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 139, S 8, H SA 1003, I/A 8 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-37
Apoderado Solidario
- Silguero Ayuso Ana Belen
- Silguero Ayuso Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144 , F 98, S 8, H SA 3346, I/A 7 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-37
Empresa: ALDEAVILA PROMOTORA SL
Administrador Mancomunado
- Silguero Ayuso Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 122, S 8, H SA 7600, I/A 8 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-37
Información de SILGUERO AYUSO ANA BELEN
Mostramos los datos de SILGUERO AYUSO ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILGUERO AYUSO ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos