SILES RUIZ ALEJANDRA ELENA
Informe ejecutivo de SILES RUIZ ALEJANDRA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 30
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SILES RUIZ ALEJANDRA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAS RENOVABLE SANTOMERA SL | Apoderado Solidario | 14/06/2024 | |
GAS RENOVABLE SANTOMERA SL | Apoderado Mancomunado | 14/06/2024 | |
GAS RENOVABLE CARMONA SL | Apoderado Mancomunado | 10/06/2024 | |
GAS RENOVABLE CARMONA SL | Apoderado Solidario | 10/06/2024 | |
WINDMUSEL 2 SL | Apoderado | 20/05/2024 | |
ROBLASUN 1 SL | Apoderado | 20/05/2024 | |
H2 PILLAR SL | Apoderado | 20/05/2024 | |
ROBLASUN 2 SL | Apoderado | 20/05/2024 | |
ROBLASUN 3 SL | Apoderado Mancomunado | 20/05/2024 | |
WINDMUSEL 1 SL | Apoderado | 18/05/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SILES RUIZ ALEJANDRA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILES RUIZ ALEJANDRA ELENA
Empresa: GAS RENOVABLE SANTOMERA SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Gomez Irene
- Illescas Martinez Antonio
- Lwoff Ivanissevich Alejandra
- Siles Ruiz Alejandra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825786, I/A 4 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: GAS RENOVABLE SANTOMERA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Gomez Irene
- Lwoff Ivanissevich Alejandra
- Siles Ruiz Alejandra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825786, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: GAS RENOVABLE CARMONA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Gomez Irene
- Lwoff Ivanissevich Alejandra
- Siles Ruiz Alejandra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825471, I/A 5 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: GAS RENOVABLE CARMONA SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Gomez Irene
- Illescas Martinez Antonio
- Lwoff Ivanissevich Alejandra
- Siles Ruiz Alejandra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825471, I/A 4 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: ROBLASUN 3 SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Gomez Irene
- Iglesias Rodriguez Luis
- Lwoff Ivanissevich Alejandra
- Siles Ruiz Alejandra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700743, I/A 16 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: H2 PILLAR SL
Apoderado
- Garcia Gomez Irene
- Iglesias Rodriguez Luis
- Lwoff Ivanissevich Alejandra
- Siles Ruiz Alejandra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 770615, I/A 8 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: ROBLASUN 2 SL
Apoderado
- Garcia Gomez Irene
- Iglesias Rodriguez Luis
- Lwoff Ivanissevich Alejandra
- Siles Ruiz Alejandra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700742, I/A 16 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: ROBLASUN 1 SL
Apoderado
- Garcia Gomez Irene
- Iglesias Rodriguez Luis
- Lwoff Ivanissevich Alejandra
- Siles Ruiz Alejandra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700741, I/A 16 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: WINDMUSEL 2 SL
Apoderado
- Garcia Gomez Irene
- Iglesias Rodriguez Luis
- Lwoff Ivanissevich Alejandra
- Siles Ruiz Alejandra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 712856, I/A 14 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: WINDMUSEL 1 SL
Apoderado
- Garcia Gomez Irene
- Iglesias Rodriguez Luis
- Lwoff Ivanissevich Alejandra
- Siles Ruiz Alejandra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 712855, I/A 14 (18/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
VER MAS ACTOS
Información de SILES RUIZ ALEJANDRA ELENA
Mostramos los datos de SILES RUIZ ALEJANDRA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILES RUIZ ALEJANDRA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos