SILES LOPEZ JOSE
Informe ejecutivo de SILES LOPEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SILES LOPEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS SA | R.L.C.Perma. | 09/03/2017 | |
NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS SA | Director Gerente | 26/08/2009 | |
CONSULTAS EXTERNAS 9 DE OCTUBRE SL | Apoderado Solidario | 27/02/2009 | |
HOSPITAL 9 DE OCTUBRE SA | Director Gerente | 27/02/2009 | |
HOSPITAL VALENCIA AL MAR SL | Apoderado | 27/02/2009 | |
GESNISA SEVILLA SL | Apoderado | 27/02/2009 | |
CENTRO RESIDENCIAL NISA HISPALIS SL | Apoderado Solidario | 26/02/2009 | |
HOSPITAL NISA SEVILLA ALJARAFE SL | Apoderado | 20/02/2009 |
VINCULACIONES DE SILES LOPEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILES LOPEZ JOSE
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Director
M.Comit.Aud
R.L.C.Perma.
- Nebot Pellicer Antonio
- Siles Lopez Jose
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4549, L 1860, F 213, S 8, H V 16220, I/A 124 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-46
Director Gerente
- Rosa Torner Alberto
- Siles Lopez Jose
- Siles Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471, L 1783, F 224, S 8, H V 16220, I/A 104 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-46
Empresa: GESNISA SEVILLA SL
Apoderado
- Siles Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7504, L 4805, F 143, S 8, H V 90351, I/A 7 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-46
Empresa: HOSPITAL VALENCIA AL MAR SL
Apoderado
- Siles Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6641, L 3945, F 191, S 8, H V 55551, I/A 25 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-46
Empresa: HOSPITAL 9 DE OCTUBRE SA
Director Gerente
- Siles Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4339, L 1651, F 213, S 8, H V 22428, I/A 43 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-46
Empresa: CONSULTAS EXTERNAS 9 DE OCTUBRE SL
Apoderado Solidario
- Siles Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7425, L 4726, F 102, S 8, H V 88658, I/A 8 M (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-46
Empresa: CENTRO RESIDENCIAL NISA HISPALIS SL
Apoderado Solidario
- Siles Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8451, L 5741, F 94, S 8, H V 113861, I/A 4 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-46
Empresa: HOSPITAL NISA SEVILLA ALJARAFE SL
Apoderado
- Siles Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7528, L 4829, F 154, S 8, H V 90870, I/A 7 M (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-46
Información de SILES LOPEZ JOSE
Mostramos los datos de SILES LOPEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILES LOPEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos