SIGNES COLOMER FRANCISCO ESTEBAN
Informe ejecutivo de SIGNES COLOMER FRANCISCO ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIGNES COLOMER FRANCISCO ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGIC EXCURSIONES SL | Administrador Unico | 14/02/2023 | |
VIATEC SA | Apoderado | 07/02/2023 | |
INNOVA CRUCEROS SL | Apoderado | 09/01/2023 | |
MUNDO MARINO EXPERIENCE SL | Apoderado | 23/12/2022 | |
REPARAT I NOU SL | Socio Unico | 12/07/2017 | |
REPARAT I NOU SL | Administrador Unico | 12/07/2017 |
VINCULACIONES DE SIGNES COLOMER FRANCISCO ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIGNES COLOMER FRANCISCO ESTEBAN
Empresa: MAGIC EXCURSIONES SL
Administrador Unico
- Signes Colomer Francisco Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 154, S 8, H A 68440, I/A 8 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-03
Empresa: VIATEC SA
Apoderado
- Signes Colomer Francisco Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4538 , F 154, S 8, H A 64944, I/A 11 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-03
Empresa: INNOVA CRUCEROS SL
Apoderado
- Signes Colomer Francisco Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 60, S 8, H A 91705, I/A 11 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-03
Empresa: MUNDO MARINO EXPERIENCE SL
Apoderado
- Signes Colomer Francisco Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4187 , F 38, S 8, H A 163599, I/A 4 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-03
Empresa: REPARAT I NOU SL
Administrador Unico
- Signes Colomer Francisco Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4050 , F 109, S 8, H A 155958, I/A 1 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-03
Empresa: REPARAT I NOU SL
Socio Único
- Signes Colomer Francisco Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4050 , F 109, S 8, H A 155958, I/A 1 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-03
Información de SIGNES COLOMER FRANCISCO ESTEBAN
Mostramos los datos de SIGNES COLOMER FRANCISCO ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIGNES COLOMER FRANCISCO ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos