SIERRAALTA GONZALEZ VALENTINA
Informe ejecutivo de SIERRAALTA GONZALEZ VALENTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIERRAALTA GONZALEZ VALENTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EPT MARKET SL | Administrador Mancomunado | 27/09/2021 | |
TROIS & LAW SL | Apoderado Mancomunado | 30/03/2021 | |
TROIS & LAW SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2020 |
VINCULACIONES DE SIERRAALTA GONZALEZ VALENTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRAALTA GONZALEZ VALENTINA
Empresa: EUROPARATODOS LAW SL
Administrador Unico
- Sierraalta Gonzalez Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 768822, I/A 2 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Empresa: EUROPARATODOS LAW SL
Administrador Unico
- Sierraalta Gonzalez Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43539 , F 1, S 8, H M 768822, I/A 1 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: EPT & LAW SL
Administrador Mancomunado
- Sierraalta Gonzalez Valentina
- Torres Bethencourt Gabriel Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42440 , F 91, S 8, H M 751057, I/A 1 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Empresa: TROIS & LAW SL
Apoderado Mancomunado
- Ramos Vega Jenifer
- Sierraalta Gonzalez Valentina
- Torres Bethencourt Gabriel Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40606 , F 12, S 8, H M 720615, I/A 2 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: TROIS & LAW SL
Administrador Mancomunado
- Ramos Vega Jenifer
- Sierraalta Gonzalez Valentina
- Torres Bethencourt Gabriel Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40606 , F 10, S 8, H M 720615, I/A 1 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Información de SIERRAALTA GONZALEZ VALENTINA
Mostramos los datos de SIERRAALTA GONZALEZ VALENTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRAALTA GONZALEZ VALENTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos