SIERRA SIERRA PEDRO MANUEL
Informe ejecutivo de SIERRA SIERRA PEDRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIERRA SIERRA PEDRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL MIRADOR DE EL CORTESIN SL | Administrador Mancomunado | 13/07/2023 | |
QUINTO DE VALDESANTIAGO SL | Apoderado | 31/01/2022 | |
PROCESIVAL 01 SL | Administrador Solidario | 18/06/2020 | |
TRANSHOTEL PUERTO SA | Consejero | 15/07/2019 | |
TRANSHOTEL PUERTO SA | Secr.Cons.Li | 15/07/2019 | |
TRANSHOTEL PALMERAS SA | Consejero Delegado Solidario | 05/04/2018 | |
TRANSHOTEL PALMERAS SA | Secretario | 05/04/2018 | |
TRANSHOTEL PALMERAS SA | Consejero | 05/04/2018 | |
PROCESIVAL 01 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/04/2012 | |
EGIDO SA | Administrador Solidario | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE SIERRA SIERRA PEDRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA SIERRA PEDRO MANUEL
Empresa: EL MIRADOR DE EL CORTESIN SL
Administrador Mancomunado
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37575 , F 13, S 8, H M 367464, I/A 17 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: QUINTO DE VALDESANTIAGO SL
Apoderado
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42197 , F 33, S 8, H M 747018, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Empresa: EGIDO SA
Administrador Solidario
- Sierra Sierra Ana Teresa
- Sierra Sierra Ignacio
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24156 , F 125, S 8, H M 100092, I/A 30 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Empresa: PROCESIVAL 01 SL
Administrador Solidario
- Gracia Sierra Sierra Maria
- Sierra Sierra Ana Teresa
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16709 , F 54, S 8, H M 285295, I/A 9 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Empresa: TRANSHOTEL PUERTO SA
Consejero
- D'auvigny Ghislain
- Pont Viladomiu Jose Maria
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4449, L 3358, F 194, S 8, H MA 8252, I/A 39 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-29
Empresa: TRANSHOTEL PUERTO SA
Consejero
- D'auvigny Ghislain
- Pont Viladomiu Jose Maria
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Presidente
Secretario
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4449, L 3358, F 194, S 8, H MA 8252, I/A 39 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-29
Empresa: TRANSHOTEL PALMERAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Sierra Sierra Ignacio
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Consejero
- Saenz De Miera Gutierrez Jose Ignacio
- Sierra Iceta Alfonso
- Sierra Leguina Jose Maria
- Sierra Sierra Ana
- Sierra Sierra Ignacio
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Presidente
Secretario
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827, L 1740, F 99, S 8, H MA 5525, I/A 43 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-29
Empresa: TRANSHOTEL PALMERAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Sierra Sierra Ignacio
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Consejero
- Saenz De Miera Gutierrez Jose Ignacio
- Sierra Iceta Alfonso
- Sierra Sanfiz Jose Maria
- Sierra Sierra Ana
- Sierra Sierra Ignacio
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Presidente
Secretario
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827, L 1740, F 99, S 8, H MA 5525, I/A 43 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-29
Empresa: RESIDENCIAL LAS PERDICES SA
Administrador Solidario
- Esteban Beltran Francisco
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15558 , F 18, S 8, H M 261842, I/A 5 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Empresa: RESIDENCIAL LAS PERDICES SA
Administrador Solidario
- Esteban Beltran Francisco
- Sierra Sierra Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15558 , F 17, S 8, H M 261842, I/A 4 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
VER MAS ACTOS
Información de SIERRA SIERRA PEDRO MANUEL
Mostramos los datos de SIERRA SIERRA PEDRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA SIERRA PEDRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos