SIERRA PLAZA ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de SIERRA PLAZA ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIERRA PLAZA ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NITS DE VIVERS A LA CIUTAT SL | Administrador Solidario | 11/04/2024 | |
CASABLANCA PRODUCCIONES 2024 SL | Administrador Unico | 14/03/2024 | |
BALCANVAL SL | Fundador | 01/12/2023 | |
NITS DE VIVERS AIE | Administrador Solidario | 12/09/2023 | |
AGROJARDIN LA MANCHA SL | Administrador Unico | 23/11/2021 | |
CREACIONES PAISAJISTICAS DE LA MANCHA SL | Socio Unico | 03/02/2017 | |
CREACIONES PAISAJISTICAS DE LA MANCHA SL | Administrador Solidario | 23/12/2009 | |
CREACIONES PAISAJISTICAS SLL | Administrador Solidario | 30/10/2009 |
VINCULACIONES DE SIERRA PLAZA ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA PLAZA ANGEL LUIS
Empresa: NITS DE VIVERS A LA CIUTAT SL
Administrador Solidario
- Almiñana Leconte Sergio
- Diez Lleonart Joan Vicent
- Sierra Plaza Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11548, L 8826, F 81, S 8, H V 217560, I/A 1 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-46
Empresa: CASABLANCA PRODUCCIONES 2024 SL
Administrador Unico
- Sierra Plaza Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11533, L 8811, F 116, S 8, H V 216968, I/A 1 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-46
Empresa: BALCANVAL SL
Administrador Solidario
Fundador
- Almiñana Leconte Sergio
- Diez Lleonart Joan Vicent
- Sierra Plaza Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11476, L 8754, F 186, S 8, H V 214640, I/A 1 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-46
Empresa: NITS DE VIVERS AIE
Administrador Solidario
- Diez Lleonart Joan Vicent
- Sierra Plaza Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11350, L 8628, F 63, S 8, H V 210173, I/A 3 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-46
Empresa: AGROJARDIN LA MANCHA SL
Administrador Unico
- Sierra Plaza Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005, L 769, F 97, S 8, H AB 20230, I/A 7 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-02
Empresa: AGROJARDIN LA MANCHA SL
Administrador Mancomunado
- Iniesta Lujan Jose Antonio
- Sierra Plaza Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005, L 769, F 97, S 8, H AB 20230, I/A 7 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-02
Empresa: AGROJARDIN LA MANCHA SL
Administrador Mancomunado
- Iniesta Lujan Jose Antonio
- Sierra Plaza Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950, L 714, F 29, S 8, H AB 20230, I/A 4 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-02
Empresa: AGROJARDIN LA MANCHA SL
Administrador Solidario
- Lazaro Cabañero Agustin
- Sierra Plaza Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950, L 714, F 29, S 8, H AB 20230, I/A 4 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-02
Socio Único
- Sierra Plaza Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950, L 714, F 104, S 8, H AB 21090, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-02
Administrador Solidario
- Carretero Garcia Pedro Antonio
- Lazaro Cabañero Agustin
- Sierra Plaza Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891, L 655, F 68, S 8, H AB 21090, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-02
VER MAS ACTOS
Información de SIERRA PLAZA ANGEL LUIS
Mostramos los datos de SIERRA PLAZA ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA PLAZA ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos