SIERRA MENDEZ CAROLINA
Informe ejecutivo de SIERRA MENDEZ CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIERRA MENDEZ CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAROLINA SIERRA NUTRICION CELULAR SL | Administrador Unico | 02/01/2019 | |
OFRA UNION SL | Socio Unico | 24/07/2017 | |
OFRA UNION SL | Administrador Unico | 24/07/2017 | |
SHE EXTENSIONS SL | Administrador Solidario | 21/11/2016 |
VINCULACIONES DE SIERRA MENDEZ CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA MENDEZ CAROLINA
Empresa: NUTRICION CELULAR CAROLINA SIERRA SL
Administrador Unico
- Sierra Mendez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 32, S 8, H M 685163, I/A 1 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Empresa: OFRA UNION SL
Administrador Unico
- Sierra Mendez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 125, S 8, H TF 59459, I/A 1 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-38
Empresa: OFRA UNION SL
Socio Único
- Sierra Mendez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 125, S 8, H TF 59459, I/A 1 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-38
Empresa: SHE EXTENSIONS SL
Administrador Solidario
- Martin Alison
- Sierra Mendez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 122, S 8, H TF 58066, I/A 1 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-38
Información de SIERRA MENDEZ CAROLINA
Mostramos los datos de SIERRA MENDEZ CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA MENDEZ CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos