SIERRA FUENTES CLEMENTE
Informe ejecutivo de SIERRA FUENTES CLEMENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIERRA FUENTES CLEMENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NILUUM SL | Administrador Solidario | 22/03/2023 | |
3OES LEADING SOFTWARE SL | Administrador Solidario | 24/10/2016 | |
IMONEY PAYMENT SL | Administrador Solidario | 29/04/2015 | |
INSTITUTO TECNOLOGICO CULTURAL ESPAÑOL SL | Socio Unico | 07/03/2014 | |
INSTITUTO TECNOLOGICO CULTURAL ESPAÑOL SL | Administrador Unico | 07/03/2014 |
VINCULACIONES DE SIERRA FUENTES CLEMENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA FUENTES CLEMENTE
Empresa: NILUUM SL
Administrador Solidario
- España Alvarez Francisco Daniel
- Sierra Fuentes Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630 , F 176, S 8, H VA 33757, I/A 1 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-47
Empresa: 3OES LEADING SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Aguilar Zarauza Alexis
- Sierra Fuentes Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 104, S 8, H VA 25239, I/A 2 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-47
Empresa: IMONEY PAYMENT SL
Administrador Solidario
- Aguilar Zarauza Alexis
- Sierra Fuentes Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 120, S 8, H VA 27347, I/A 1 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-47
Administrador Unico
- Sierra Fuentes Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 114, S 8, H VA 26414, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-47
Socio Único
- Sierra Fuentes Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 114, S 8, H VA 26414, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-47
Información de SIERRA FUENTES CLEMENTE
Mostramos los datos de SIERRA FUENTES CLEMENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA FUENTES CLEMENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos