SIERRA FREIRE ANGEL-LUIS
Informe ejecutivo de SIERRA FREIRE ANGEL-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIERRA FREIRE ANGEL-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COXGOMYL OPERATIONS SA | Apoderado Solidario | 07/03/2016 | |
FACADE ACCESS HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 13/07/2009 | |
FACADE ACCESS HOLDINGS SL | Apoderado | 30/06/2009 |
VINCULACIONES DE SIERRA FREIRE ANGEL-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA FREIRE ANGEL-LUIS
Empresa: COXGOMYL OPERATIONS SA
Consejero
- Sierra Freire Angel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42574 , F 131, S 8, H M 21139, I/A 65 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: COXGOMYL OPERATIONS SA
Consejero
- Sierra Freire Angel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35325 , F 203, S 8, H M 21139, I/A 61 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: GOMYL ESTRUCTURAS SL
Administrador Unico
Representante
- Sierra Freire Angel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27556 , F 190, S 8, H M 335494, I/A 15 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: COXGOMYL SPAIN SA
Representante
- Sierra Freire Angel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26608 , F 143, S 8, H M 301130, I/A 17 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: GOMYL ESTRUCTURAS SL
Representante
- Sierra Freire Angel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27556 , F 189, S 8, H M 335494, I/A 12 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: COXGOMYL OPERATIONS SA
Apoderado Solidario
- Sierra Freire Angel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1111 , F 152, S 8, H M 21139, I/A 42 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Empresa: COXGOMYL OPERATIONS SA
Apoderado
- Sierra Freire Angel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1111 , F 152, S 8, H M 21139, I/A 42 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Empresa: GOMYL SA
Apoderado
- Sierra Freire Angel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1111 , F 149, S 8, H M 21139, I/A 35 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Empresa: GOMYL SA
Apoderado
- Sierra Freire Angel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1111 , F 149, S 8, H M 21139, I/A 35 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Empresa: GOMYL SA
Apoderado
- Orejon Martin Jose Manuel
- Sierra Freire Angel-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1111 , F 148, S 8, H M 21139, I/A 32 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
VER MAS ACTOS
Información de SIERRA FREIRE ANGEL-LUIS
Mostramos los datos de SIERRA FREIRE ANGEL-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA FREIRE ANGEL-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos