SIERRA FERNANDO CARLOS
Informe ejecutivo de SIERRA FERNANDO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIERRA FERNANDO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATAGON ARGENTINA SL | Administrador Solidario | 20/03/2024 |
VINCULACIONES DE SIERRA FERNANDO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA FERNANDO CARLOS
Empresa: PATAGON ARGENTINA SL
Administrador Solidario
- Luzza Gaston Magallanes
- Maldjian Sabrina Veronica
- Reggio Paulo Luis
- Sierra Fernando Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351, L 5259, F 174, S 8, H MA174935, I/A 2 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-29
Empresa: PATAGON ARGENTINA SL
Administrador Solidario
- Reggio Paulo Luis
- Sierra Fernando Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351, L 5259, F 174, S 8, H MA174935, I/A 2 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-29
Empresa: GRUPO ARGENZONE SL
Liquidador
- Sierra Fernando Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6303, L 5211, F 127, S 8, H MA172877, I/A 3 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-29
Empresa: GRUPO ARGENZONE SL
Administrador Solidario
- Cuaradeghini Emmanuel
- Sierra Fernando Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6303, L 5211, F 127, S 8, H MA172877, I/A 3 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-29
Empresa: PATAGON ARGENTINA SL
Administrador Solidario
- Reggio Paulo Luis
- Sierra Fernando Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351, L 5259, F 174, S 8, H MA174935, I/A 1 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-29
Empresa: GRUPO ARGENZONE SL
Administrador Solidario
- Cuaradeghini Emmanuel
- Sierra Fernando Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6303, L 5211, F 127, S 8, H MA172877, I/A 1 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-29
Información de SIERRA FERNANDO CARLOS
Mostramos los datos de SIERRA FERNANDO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA FERNANDO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos