SIERRA BENAYAS PEDRO-MARIA
Informe ejecutivo de SIERRA BENAYAS PEDRO-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIERRA BENAYAS PEDRO-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDITORIAL TROTTA SA | Consejero | 06/08/2009 |
VINCULACIONES DE SIERRA BENAYAS PEDRO-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA BENAYAS PEDRO-MARIA
Empresa: EDITORIAL TROTTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Schwamborn Christiane
- Sierra Benayas Alejandro
- Sierra Benayas Pedro-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 18916, I/A 13 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: EDITORIAL TROTTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Schwamborn Christiane
- Sierra Benayas Alejandro
- Sierra Benayas Pedro-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 140, S 8, H M 18916, I/A 10 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: EDITORIAL TROTTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Schwamborn Christiane
- Sierra Benayas Alejandro
- Sierra Benayas Pedro-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 140, S 8, H M 18916, I/A 9 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Empresa: EDITORIAL TROTTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Schwamborn Christiane
- Sierra Benayas Alejandro
- Sierra Benayas Pedro-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 139, S 8, H M 18916, I/A 8 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-28
Información de SIERRA BENAYAS PEDRO-MARIA
Mostramos los datos de SIERRA BENAYAS PEDRO-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA BENAYAS PEDRO-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos