SIERRA BELLO DANIEL
Informe ejecutivo de SIERRA BELLO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIERRA BELLO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES METALICAS SIERRA MOPE SL | Administrador Solidario | 11/07/2014 | |
CONSTRUCCIONES METALICAS SIERRA MOPE SL | Apoderado Solidario | 05/01/2010 |
VINCULACIONES DE SIERRA BELLO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA BELLO DANIEL
Administrador Solidario
- Sierra Bello Daniel
- Sierra Bello Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 149, S 8, H VI 2707, I/A 6 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-01
Apoderado Solidario
- Sierra Bello Daniel
- Sierra Bello Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 147, S 8, H VI 2707, I/A 5 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-01
Apoderado Mancomunado
- Sierra Bello Daniel
- Sierra Bello Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 147, S 8, H VI 2707, I/A 5 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-01
Apoderado Mancomunado
- Sierra Bello Daniel
- Sierra Bello Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 70, S 8, H VI 2707, I/A 4 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-01
Información de SIERRA BELLO DANIEL
Mostramos los datos de SIERRA BELLO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA BELLO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos