SIERRA BAYON MARIA JOSE
Informe ejecutivo de SIERRA BAYON MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIERRA BAYON MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAIDASA SOLUCIONES ENERGETICAS SL | Apoderado Solidario | 26/09/2024 | |
SIEBA GESTION SL | Administrador Unico | 03/05/2011 |
VINCULACIONES DE SIERRA BAYON MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA BAYON MARIA JOSE
Empresa: GRAIDASA SOLUCIONES ENERGETICAS SL
Apoderado Solidario
- Salan Vicario Gerardo
- Sierra Bayon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 428706, I/A 4 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: GRAIDASA SOLUCIONES ENERGETICAS SL
Administrador Unico
- Sierra Bayon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 428706, I/A 3 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: GRAIDASA SOLUCIONES ENERGETICAS SL
Administrador Unico
- Sierra Bayon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23877 , F 99, S 8, H M 428706, I/A 2 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Empresa: BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES SA
Apoderado
- Sierra Bayon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 112, S 8, H B 73301, I/A 910 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-08
Empresa: SIEBA GESTION SL
Administrador Unico
- Sierra Bayon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28683 , F 167, S 8, H M 516524, I/A 1 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Empresa: BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES SA
Apoderado
- Sierra Bayon Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40636 , F 105, S 8, H B 73301, I/A 895 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Información de SIERRA BAYON MARIA JOSE
Mostramos los datos de SIERRA BAYON MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA BAYON MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos