SIERRA ARENAS ANTONIO
Informe ejecutivo de SIERRA ARENAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SIERRA ARENAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TONI SIERRA CONSTRUCCIONES 59 SL | Socio Unico | 13/03/2014 | |
TONI SIERRA CONSTRUCCIONES 59 SL | Administrador Unico | 13/03/2014 |
VINCULACIONES DE SIERRA ARENAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA ARENAS ANTONIO
Empresa: MURADA CINCO SL
Administrador Unico
- Sierra Arenas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 69, S 8, H PM 24815, I/A 5 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-07
Consejero Delegado
Consejero
- Galeano Almodovar Juan
- Rodriguez Otero Domingo
- Sierra Arenas Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976 , F 116, S 8, H PM 14173, I/A 12 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-07
Empresa: LAFE-RUIZ 160 SL
Administrador Unico
- Sierra Arenas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 42, S 8, H PM 60109, I/A 3 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-07
Empresa: MURADA CINCO SL
Administrador Unico
- Sierra Arenas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 69, S 8, H PM 24815, I/A 4 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-07
Empresa: TONI SIERRA CONSTRUCCIONES 59 SL
Administrador Unico
- Sierra Arenas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 143, S 8, H PM 73514, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-07
Empresa: TONI SIERRA CONSTRUCCIONES 59 SL
Socio Único
- Sierra Arenas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 143, S 8, H PM 73514, I/A 1 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-07
Empresa: TANSATOR 2007 SL
Administrador Unico
- Sierra Arenas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2256 , F 132, S 8, H PM 57253, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-07
Información de SIERRA ARENAS ANTONIO
Mostramos los datos de SIERRA ARENAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA ARENAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos