SIERRA AGUSTI MARIO
Informe ejecutivo de SIERRA AGUSTI MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIERRA AGUSTI MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SICAL TRANSFORMACIONES AGRARIAS SL | Administrador Mancomunado | 07/03/2019 | |
JOSE Y MARIO SIERRA SL | Administrador Unico | 10/03/2015 | |
AGROSILOPE SL | Administrador Unico | 10/08/2012 | |
EXCAVACIONES OLOVAL SL | Administrador Unico | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE SIERRA AGUSTI MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA AGUSTI MARIO
Empresa: SICAL TRANSFORMACIONES AGRARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Calabuig Gimeno Fernando Jose
- FAMPEIPEL SL
- Sierra Agusti Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10637, L 7918, F 142, S 8, H V 186581, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-46
Empresa: TRUCK & TRAKER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Calabuig Gimeno Fernando Jose
- Sierra Agusti Mario
- Tamarit Cortina Vicente
Presidente
- Sierra Agusti Mario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10307, L 7588, F 130, S 8, H V 177022, I/A 5 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-46
Empresa: TRUCK & TRAKER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Calabuig Gimeno Fernando Jose
- Sierra Agusti Mario
- Tamarit Cortina Vicente
Presidente
- Sierra Agusti Mario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10307, L 7588, F 128, S 8, H V 177022, I/A 1 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-46
Empresa: JOSE Y MARIO SIERRA SL
Administrador Unico
- Sierra Agusti Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6108, L 3414, F 198, S 8, H V 60979, I/A 5 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-46
Empresa: JOSE Y MARIO SIERRA SL
Administrador Solidario
- Sierra Agusti Jose
- Sierra Agusti Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6108, L 3414, F 198, S 8, H V 60979, I/A 5 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-46
Empresa: AGROSILOPE SL
Administrador Unico
- Sierra Agusti Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9508, L 6790, F 33, S 8, H V 149803, I/A 1 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-46
Empresa: EXCAVACIONES OLOVAL SL
Administrador Unico
- Sierra Agusti Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 158, S 8, H V 141405, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-46
Empresa: EXCAVACIONES OLOVAL SL
Socio Único
- Sierra Agusti Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 158, S 8, H V 141405, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-46
Información de SIERRA AGUSTI MARIO
Mostramos los datos de SIERRA AGUSTI MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA AGUSTI MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos