SIERRA ABELLAN MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de SIERRA ABELLAN MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIERRA ABELLAN MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINICOLA EL REFUGIO SL | Apoderado Solidario | 29/11/2012 | |
MISTER FLYNN SL | Apoderado | 04/08/2010 | |
INSIJOS SL | Apoderado | 02/08/2010 |
VINCULACIONES DE SIERRA ABELLAN MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIERRA ABELLAN MARIA DEL CARMEN
Empresa: AGROBUILDING SL
Administrador Unico
- Sierra Abellan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27798 , F 212, S 8, H M 500968, I/A 13 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: AGROBUILDING SL
Administrador Unico
- Sierra Abellan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27798 , F 211, S 8, H M 500968, I/A 11 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: VINICOLA EL REFUGIO SL
Apoderado Solidario
- Sierra Abellan Maria Del Carmen
- Sierra Gomez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 1, S 8, H CR 18258, I/A 5 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-13
Empresa: AGROBUILDING SL
Apoderado
- Sierra Abellan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27798 , F 83, S 8, H M 500968, I/A 5 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: VINICOLA EL REFUGIO SL
Administrador Solidario
- Sierra Abellan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27799 , F 208, S 8, H M 501002, I/A 3 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28
Empresa: AGROBUILDING SL
Apoderado
- Sierra Abellan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27798 , F 81, S 8, H M 500968, I/A 3 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-28
Empresa: MISTER FLYNN SL
Apoderado
- Sierra Abellan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18853 , F 99, S 8, H M 328866, I/A 7 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Empresa: MISTER FLYNN SL
Administrador Solidario
- Galisteo Muñoz Benjamin
- Sierra Abellan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18853 , F 99, S 8, H M 328866, I/A 6 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Empresa: INSIJOS SL
Apoderado
- Sierra Abellan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8807 , F 169, S 8, H M 141696, I/A 12 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-28
Empresa: INSIJOS SL
Administrador Unico
- Sierra Abellan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8807 , F 169, S 8, H M 141696, I/A 11 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-28
VER MAS ACTOS
Información de SIERRA ABELLAN MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de SIERRA ABELLAN MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIERRA ABELLAN MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos