SIEGFRIED WEILER
Informe ejecutivo de SIEGFRIED WEILER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SIEGFRIED WEILER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SC22 EMPURIABRAVA SL | Apoderado Solidario | 03/01/2023 | |
MULLER IMMO SL | Apoderado | 11/01/2019 | |
EMPURIA 451 SL | Administrador Solidario | 22/10/2015 | |
SC22 EMPURIABRAVA SL | Administrador Mancomunado | 12/11/2013 | |
SIAN 13 SL | Administrador Mancomunado | 12/11/2013 | |
SIAN 13 SL | Apoderado Solidario | 12/11/2013 |
VINCULACIONES DE SIEGFRIED WEILER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIEGFRIED WEILER
Empresa: SC22 EMPURIABRAVA SL
Apoderado Solidario
- Christian Werner Sauter
- Siegfried Weiler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 149, S 8, H GI 55528, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-17
Empresa: SIAN 13 GESTION SL
Apoderado Solidario
- Andreas Schuch
- Siegfried Weiler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 148, S 8, H GI 55528, I/A 3 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-17
Empresa: MULLER IMMO SL
Apoderado
- Siegfried Weiler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 160, S 8, H GI 65071, I/A 2 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-17
Empresa: EMPURIA 451 SL
Administrador Solidario
- Siegfried Weiler
- Tim Pelters
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050 , F 55, S 8, H GI 58964, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-17
Empresa: SIAN 13 SL
Apoderado Solidario
- Andreas Schuch
- Siegfried Weiler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 155, S 8, H GI 55530, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-17
Empresa: SIAN 13 SL
Administrador Mancomunado
- Andreas Schuch
- Siegfried Weiler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 153, S 8, H GI 55530, I/A 1 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-17
Empresa: SIAN 13 GESTION SL
Apoderado Solidario
- Andreas Schuch
- Siegfried Weiler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 148, S 8, H GI 55528, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-17
Empresa: SIAN 13 GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Andreas Schuch
- Siegfried Weiler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 146, S 8, H GI 55528, I/A 1 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-17
Información de SIEGFRIED WEILER
Mostramos los datos de SIEGFRIED WEILER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIEGFRIED WEILER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos