SICILIA MARTIN BEATRIZ
Informe ejecutivo de SICILIA MARTIN BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SICILIA MARTIN BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIC-MOR DISTRIBUCIONES SL | Administrador Unico | 04/05/2012 | 28/06/2012 |
SIC-MOR DISTRIBUCIONES SL | Administrador Unico | 17/03/2009 | 09/03/2012 |
VINCULACIONES DE SICILIA MARTIN BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SICILIA MARTIN BEATRIZ
Empresa: SIC-MOR DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Sicilia Martin Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 164, S 8, H TF 40516, I/A 5 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-38
Empresa: SIC-MOR DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Sicilia Martin Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 164, S 8, H TF 40516, I/A 4 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-38
Empresa: SIC-MOR DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Sicilia Martin Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 164, S 8, H TF 40516, I/ACADUC (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-38
Empresa: SIC-MOR DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Sicilia Martin Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2877 , F 164, S 8, H TF 40516, I/A 3 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-38
Información de SICILIA MARTIN BEATRIZ
Mostramos los datos de SICILIA MARTIN BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SICILIA MARTIN BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos