SICILIA FELECHOSA ALBERTO
Informe ejecutivo de SICILIA FELECHOSA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SICILIA FELECHOSA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FASHION FORECAST SL | Apoderado Mancomunado | 22/01/2014 | |
FASHION FORECAST SL | Apoderado Mancomunado | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE SICILIA FELECHOSA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SICILIA FELECHOSA ALBERTO
Administrador Solidario
- Cambra Sanchez Josep Jordi
- Sanz Alonso Mariano
- Sicilia Felechosa Alberto
- Zabalegui Andonegui Juan Luis
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3753 , F 3, S 8, H BI 24258, I/A 2 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-48
Empresa: FASHION FORECAST SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Diaz Carolina
- Sicilia Felechosa Alberto
- Sicilia Felechosa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 133, S 8, H AS 35329, I/A 3 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-33
Empresa: FASHION FORECAST SL
Apoderado Mancomunado
- Calatayud Alvarez Joaquin
- Sicilia Felechosa Alberto
- Sicilia Felechosa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 133, S 8, H AS 35329, I/A 2 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-33
Empresa: KILOMBOASTUR SL
Liquidador Solidario
- Alonso Leon Jose Luis
- Larrainzar Garijo Enrique
- Sicilia Felechosa Alberto
- Sicilia Felechosa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 98, S 8, H AS 34913, I/A 4 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-33
Información de SICILIA FELECHOSA ALBERTO
Mostramos los datos de SICILIA FELECHOSA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SICILIA FELECHOSA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos