SICILIA DELGADO PEDRO
Informe ejecutivo de SICILIA DELGADO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SICILIA DELGADO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLOQUERA DE CANARIAS SA | Administrador Unico | 22/12/2010 |
VINCULACIONES DE SICILIA DELGADO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SICILIA DELGADO PEDRO
Empresa: CRIMSON ISLAND SL
Consejero
- Sicilia Delgado Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 150, S 8, H GC 30225, I/A 8 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-35
Empresa: LA CRUCITA 17 SL
Administrador Solidario
- Sicilia Delgado Pedro
- Sicilia Martin Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 186, S 8, H TF 18337, I/A 8 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-38
Empresa: BAMAKO 2000 SL
Administrador Unico
- Sicilia Delgado Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 73, S 8, H TF 28958, I/A 3 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-38
Empresa: CEMENT INVESTMENT SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Sicilia Delgado Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3081 , F 75, S 8, H TF 16711, I/A 30 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-38
Empresa: BLOQUERA DE CANARIAS SA
Administrador Unico
- Sicilia Delgado Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 62, S 8, H TF 19345, I/A 6 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-38
Empresa: BLOQUERA DE CANARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Delgado Feliciano Joaquin
- Sicilia Delgado Pedro
- Sicilia Martin Pedro
Consejero
- Delgado Feliciano Joaquin
- Sicilia Delgado Pedro
- Sicilia Martin Pedro
Presidente
- Sicilia Delgado Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 62, S 8, H TF 19345, I/A 6 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-38
Empresa: CRIMSON ISLAND SL
Consejero
- Campos Castro Modesto
- Delgado Feliciano Marta
- Ramos Medina Onelio
- Sicilia Delgado Pedro
- Zabaleta Kaehler Alfonso Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 97, S 8, H GC 30225, I/A 5 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-35
Información de SICILIA DELGADO PEDRO
Mostramos los datos de SICILIA DELGADO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SICILIA DELGADO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos