SHYNKARUK VALERIYA
Informe ejecutivo de SHYNKARUK VALERIYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SHYNKARUK VALERIYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMESPAN HOMES SL | Socio Unico | 07/05/2024 | |
SV INTERDOM INVESTMENT SL | Socio Unico | 13/06/2018 | |
SV INTERDOM INVESTMENT SL | Administrador Unico | 01/07/2014 | |
DOMESPAN HOMES SL | Administrador Unico | 17/09/2013 |
VINCULACIONES DE SHYNKARUK VALERIYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHYNKARUK VALERIYA
Empresa: DOMESPAN HOMES SL
Socio Único
- Shynkaruk Valeriya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F , S , H A 136449, I/A 2 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-03
Empresa: SV INTERDOM INVESTMENT SL
Socio Único
- Shynkaruk Valeriya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 42, S 8, H A 140672, I/A 2 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-03
Empresa: SV INTERDOM INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Shynkaruk Valeriya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 42, S 8, H A 140672, I/A 1 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-03
Empresa: DOMESPAN HOMES SL
Administrador Unico
- Shynkaruk Valeriya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 49, S 8, H A 136449, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-03
Información de SHYNKARUK VALERIYA
Mostramos los datos de SHYNKARUK VALERIYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHYNKARUK VALERIYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos