SHIWA HIDEO
Informe ejecutivo de SHIWA HIDEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SHIWA HIDEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA | Consejero | 14/06/2012 | |
FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA | Apoderado Solidario | 10/05/2012 | |
FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA | Apoderado | 10/05/2012 | |
FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA | Apoderado Mancomunado | 23/07/2009 | 10/05/2012 |
AUTOMOTIVE CONNECTIONS AND EQUIPMENTS SA | Presidente | 16/11/2010 | |
AUTOMOTIVE CONNECTIONS AND EQUIPMENTS SA | Consejero | 16/11/2010 | |
AUTOMOTIVE CONNECTIONS AND EQUIPMENTS SA | Apoderado Solidario | 16/11/2010 | |
AUTOMOTIVE CONNECTIONS AND EQUIPMENTS SA | Apoderado | 16/11/2010 | |
FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA | Apoderado Solidario | 09/11/2009 | 13/05/2010 |
FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA | Presidente | 13/05/2010 |
VINCULACIONES DE SHIWA HIDEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHIWA HIDEO
Empresa: FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA
Consejero
- Shiwa Hideo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843 , F 102, S 8, H Z 3601, I/A 79 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-50
Empresa: FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA
Apoderado Mancomunado
- Shiwa Hideo
Apoderado Solidario
- Shiwa Hideo
- Shiwa Hideo
Apoderado
- Shiwa Hideo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3843 , F 102, S 8, H Z 3601, I/A 77 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-50
Apoderado Solidario
- Iijima Kazuhito
- Shiwa Hideo
- Shiwa Hideo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 28, S 8, H Z 20634, I/A 30 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-50
Consejero
- Ibarra Castellano Juan Ignacio
- Kamada Ichiro
- Shiwa Hideo
- Sugo Masato
Presidente
- Shiwa Hideo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 28, S 8, H Z 20634, I/A 30 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-50
Empresa: FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA
Apoderado Solidario
- Shiwa Hideo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 102, S 8, H Z 3601, I/A 65 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-50
Empresa: FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA
Presidente
- Shiwa Hideo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 102, S 8, H Z 3601, I/A 65 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-50
Empresa: FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 99, S 8, H Z 3601, I/A 62 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-50
Empresa: FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE SA
Apoderado Mancomunado
- Asin Andres Rocio
- Maehara Keiichi
- Shiwa Hideo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 98, S 8, H Z 3601, I/A 60 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-50
Información de SHIWA HIDEO
Mostramos los datos de SHIWA HIDEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHIWA HIDEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos