SHINTARO TANAKA
Informe ejecutivo de SHINTARO TANAKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SHINTARO TANAKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONY EUROPE LIMITED | REPR.SUCURS. | 16/07/2013 | 15/07/2016 |
MANUFACTURA MODERNA DE METALES SA | Consejero | 06/11/2009 | 19/03/2012 |
VINCULACIONES DE SHINTARO TANAKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHINTARO TANAKA
Empresa: SONY EUROPE LIMITED
REPR.SUCURS.
- Shintaro Tanaka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45021 , F 196, S 8, H B 406856, I/A 13 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
Empresa: SONY EUROPE LIMITED
REPR.SUCURS.
- Shintaro Tanaka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 153, S 8, H B 406856, I/A 5 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-08
Empresa: MANUFACTURA MODERNA DE METALES SA
Consejero
- Shintaro Tanaka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39607 , F 187, S 8, H B 57934, I/A 41 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Empresa: MANUFACTURA MODERNA DE METALES SA
Auditor
Consejero
- Shintaro Tanaka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39607 , F 184, S 8, H B 57934, I/A 35 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
Información de SHINTARO TANAKA
Mostramos los datos de SHINTARO TANAKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHINTARO TANAKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos