SHIELDS ALASTAIR
Informe ejecutivo de SHIELDS ALASTAIR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SHIELDS ALASTAIR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/08/2021 |
VINCULACIONES DE SHIELDS ALASTAIR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHIELDS ALASTAIR
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 168, S 8, H S 1960, I/A 4357 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-39
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blasco Blasco Julio
- Carrasco De Larriva Lourdes
- Galvan Medina Victor
- Shields Alastair
- Shields Alastair
Apoderado
- Bengoa Guinea Maria Rosa
- Bengoa Guinea Maria Rosa
- Bermejo Estebanez Francisco Javier
- Bermejo Estebanez Francisco Javier
- Bermejo Estebanez Francisco Javier
- Bermejo Estebanez Francisco Javier
- Bernardo Coello Juan Carlos
- Bernardo Coello Juan Carlos
- Bernardo Coello Juan Carlos
- Bernardo Coello Juan Carlos
- Cabello Baron Juan Mario
- Cabello Baron Juan Mario
- Calatayud Marti Vicente Joaquin
- Calatayud Marti Vicente Joaquin
- Galvan Medina Victor
- Gonzalez Arrate Mario
- Iglesias Gonzalez Jose Manuel
- Iglesias Gonzalez Jose Manuel
- Rey Sanchez Miguel Angel
- Rey Sanchez Miguel Angel
- Rey Sanchez Miguel Angel
- Rey Sanchez Miguel Angel
- Rey Sanchez Miguel Angel
- Rey Sanchez Miguel Angel
- Tornos Alvarez Maria Dolores
- Tornos Alvarez Maria Dolores
- Tornos Alvarez Maria Dolores
- Tornos Alvarez Maria Dolores
- Vives Garcia Montserrat
- Vives Garcia Montserrat
- Vives Garcia Montserrat
- Vives Garcia Montserrat
- Vives Garcia Montserrat
- Vives Garcia Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4070 , F 115, S 8, H A 156980, I/A 241 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-03
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iñesta Salcedo Sonia
- Otero Rius Marta
- Picas Terradellas Gemma
- Shields Alastair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4070 , F 31, S 8, H A 156980, I/A 28 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-03
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4070 , F 28, S 8, H A 156980, I/A 20 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-03
Información de SHIELDS ALASTAIR
Mostramos los datos de SHIELDS ALASTAIR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHIELDS ALASTAIR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos