SHI HUI ONG
Informe ejecutivo de SHI HUI ONG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SHI HUI ONG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTOROLA MOBILITY ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 05/01/2015 |
VINCULACIONES DE SHI HUI ONG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHI HUI ONG
Empresa: LENOVO SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Glendinning Andrew Michael Damian
- Shi Hui Ong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31859 , F 128, S 8, H M 371732, I/A 34 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: MOTOROLA MOBILITY ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30974 , F 3, S 8, H M 487726, I/A 23 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: LENOVO SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20965 , F 223, S 8, H M 371732, I/A 20 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Información de SHI HUI ONG
Mostramos los datos de SHI HUI ONG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHI HUI ONG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos