SHEMCHUK IVAN
Informe ejecutivo de SHEMCHUK IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SHEMCHUK IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRACTOIMPEX SL | Administrador Unico | 06/10/2015 | |
COMERCIAL ALMOHANDES SL | Administrador Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE SHEMCHUK IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHEMCHUK IVAN
Empresa: TRACTOIMPEX SL
Administrador Unico
- Shemchuk Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 124, S 8, H CU 5439, I/A 3 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-16
Empresa: TRACTOIMPEX SL
Administrador Solidario
- Kozma Mykola
- Shemchuk Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 124, S 8, H CU 5439, I/A 3 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-16
Empresa: COMERCIAL ALMOHANDES SL
Administrador Unico
- Shemchuk Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671 , F 42, S 8, H CU 10015, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-16
Empresa: BELARUS-AGRO-TRACTOR SL
Administrador Unico
- Shemchuk Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 186, S 8, H CU 7827, I/A 2 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-16
Información de SHEMCHUK IVAN
Mostramos los datos de SHEMCHUK IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHEMCHUK IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos