SHCHERBAKOVA OXANA PETROVNA
Informe ejecutivo de SHCHERBAKOVA OXANA PETROVNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SHCHERBAKOVA OXANA PETROVNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIRTUAL LASER EVOLUTION CANARIAS SL | Apoderado | 15/10/2019 | |
MOLA VESTO K SL | Socio Unico | 13/08/2019 | |
MOLA VESTO K SL | Administrador Unico | 13/08/2019 | |
ACC ACTION PROPERTIES SL | Apoderado | 14/12/2017 |
VINCULACIONES DE SHCHERBAKOVA OXANA PETROVNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHCHERBAKOVA OXANA PETROVNA
Empresa: VIRTUAL LASER EVOLUTION CANARIAS SL
Apoderado
- Shcherbakova Oxana Petrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3607 , F 177, S 8, H TF 62186, I/A 3 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-38
Empresa: MOLA VESTO K SL
Administrador Unico
- Shcherbakova Oxana Petrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3543 , F 105, S 8, H TF 60279, I/A 5 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-38
Empresa: MOLA VESTO K SL
Administrador Solidario
- Morales Plasencia Angel Manuel
- Shcherbakova Oxana Petrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3543 , F 105, S 8, H TF 60279, I/A 5 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-38
Empresa: MOLA VESTO K SL
Socio Único
- Shcherbakova Oxana Petrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3543 , F 105, S 8, H TF 60279, I/A 5 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-38
Empresa: MOLA VESTO K SL
Administrador Solidario
- Morales Plasencia Angel Manuel
- Shcherbakova Oxana Petrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3543 , F 104, S 8, H TF 60279, I/A 2 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-38
Empresa: ACC ACTION PROPERTIES SL
Apoderado
- Shcherbakova Oxana Petrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 141, S 8, H TF 58210, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-38
Información de SHCHERBAKOVA OXANA PETROVNA
Mostramos los datos de SHCHERBAKOVA OXANA PETROVNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHCHERBAKOVA OXANA PETROVNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos