SHARMA PAVAN
Informe ejecutivo de SHARMA PAVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SHARMA PAVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL | Apoderado Solidario | 12/12/2013 | 20/11/2014 |
AMAZON SPAIN SERVICES SL | Apoderado Solidario | 02/10/2013 | 05/11/2014 |
VINCULACIONES DE SHARMA PAVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHARMA PAVAN
Empresa: AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL
Apoderado Solidario
- Bharatia Tushar Pravinkumar
- Canant Jason Russell
- Da Silva Americo
- Hebei Danjie
- Hundal Ameet Singh
- Ljungqvist Carl Adam
- Macdonald Curran John
- Mcentegart Paul
- Palmateer Katrina Christine
- Patterson Sean Ernie
- Schneider Walter
- Shah Priyank
- Sharma Pavan
- Slater Taylor Tawni
- Van Der Walt Nicola Clare
- Verwaaijen-kalsbeek Annemarie Sandrina
- Wetzel Karen Lee
- Williams Samantha
- Zumwalt Kurt Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28557 , F 218, S 8, H M 226000, I/A 30 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Empresa: AMAZON SPAIN SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Bharatia Tushar Pravinkumar
- Buitrago Montoro Ana
- Canant Jason Russell
- Da Silva Americo
- Dolmans Alexander
- Fons Pelufo Isabel
- Hebei Danjie
- Hundal Ameet Singh
- Ljungqvist Carl Adam
- Macdonald Curran John
- Mcentegart Paul
- Montero Chacon Paola
- Muñoz Acevedo Irene
- Palmateer Katrina Christine
- Patterson Sean Ernie
- Schneider Walter
- Shah Priyank
- Sharma Pavan
- Slater Taylor Tawni
- Van Der Walt Nicola Clare
- Verwaaijen-kalsbeek Annemarie Sandrina
- Wetzel Karen Lee
- Williams Samantha
- Zumwalt Kurt Harold
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 186, S 8, H M 401234, I/A 58 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-28
Empresa: AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL
Apoderado Solidario
- Bharatia Tushar Pravinkumar
- Canant Jason Russell
- Da Silva Americo
- Hebei Danjie
- Hundal Ameet Singh
- Ljungqvist Carl Adam
- Macdonald Curran John
- Mcentegart Paul
- Palmateer Katrina Christine
- Patterson Sean Ernie
- Schneider Walter
- Shah Priyank
- Sharma Pavan
- Slater Taylor Tawni
- Van Der Walt Nicola Clare
- Verwaaijen-kalsbeek Annemarie Sandrina
- Wetzel Karen Lee
- Williams Samantha
- Zumwalt Kurt Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28557 , F 214, S 8, H M 226000, I/A 23 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Empresa: AMAZON SPAIN SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Bharatia Tushar Pravinkumar
- Canant Jason Russell
- Da Silva Americo
- Hebei Danjie
- Hundal Ameet Singh
- Ljungqvist Carl Adam
- Macdonald Curran John
- Mcentegart Paul
- Palmateer Katrina Christine
- Patterson Sean Ernie
- Schneider Walter
- Shah Priyank
- Sharma Pavan
- Slater Taylor Tawni
- Van Der Walt Nicola Clare
- Verwaaijen-kalsbeek Annemarie Sandrina
- Wetzel Karen Lee
- Williams Samantha
- Zumwalt Kurt Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 179, S 8, H M 401234, I/A 49 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Información de SHARMA PAVAN
Mostramos los datos de SHARMA PAVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHARMA PAVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos