SHANI SHANI ROMY SATRAMDAS
Informe ejecutivo de SHANI SHANI ROMY SATRAMDAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SHANI SHANI ROMY SATRAMDAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONES INMOBILIARIAS GRANDES PLAYAS SL | Administrador Solidario | 30/11/2020 | |
GESTIONES INMOBILIARIAS GRANDES PLAYAS SL | Apoderado | 09/09/2016 | |
PROMOTORA TORRES DE FUERTEVENTURA SL | Administrador Unico | 09/09/2015 | |
AIKA BLESSINGS SL | Apoderado | 23/02/2015 | |
MAXWILL INVERSIONES SL | Apoderado | 23/08/2012 | |
MAXWILL INVERSIONES SL | Apoderado | 11/06/2012 |
VINCULACIONES DE SHANI SHANI ROMY SATRAMDAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHANI SHANI ROMY SATRAMDAS
Administrador Solidario
- Shani Shani Romy Satramdas
- Shani Soni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 111 , F 8, S 8, H IF 5188, I/A 5 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-35
Apoderado
- Shani Shani Romy Satramdas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 111 , F 8, S 8, H IF 5188, I/A 4 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-35
Empresa: PROMOTORA TORRES DE FUERTEVENTURA SL
Administrador Unico
- Shani Shani Romy Satramdas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 47, S 8, H IF 4380, I/A 3 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-35
Empresa: PROMOTORA TORRES DE FUERTEVENTURA SL
Administrador Mancomunado
- Perez Alonso Jose Benito
- Shani Shani Romy Satramdas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 47, S 8, H IF 4380, I/A 3 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-35
Empresa: AIKA BLESSINGS SL
Apoderado
- Shani Shani Romy Satramdas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169 , F 76, S 8, H IF 7484, I/A 2 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-35
Empresa: MAXWILL INVERSIONES SL
Apoderado
- Shani Shani Romy Satramdas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 187, S 8, H GC 32625, I/A 6 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-35
Empresa: MAXWILL INVERSIONES SL
Apoderado
- Shani Shani Romy Satramdas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 185, S 8, H GC 32625, I/A 5 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-35
Información de SHANI SHANI ROMY SATRAMDAS
Mostramos los datos de SHANI SHANI ROMY SATRAMDAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHANI SHANI ROMY SATRAMDAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos