SHAHENA BLEAKLEY
Informe ejecutivo de SHAHENA BLEAKLEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SHAHENA BLEAKLEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JSB REAL ESTATE GROUP SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
JSB REAL ESTATE GROUP SL | Socio Unico | 14/03/2022 | |
BLEAKLEY INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 12/11/2020 | |
KING STREET CAPITAL SL | Administrador Unico | 11/01/2019 |
VINCULACIONES DE SHAHENA BLEAKLEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SHAHENA BLEAKLEY
Empresa: JSB REAL ESTATE GROUP SL
Administrador Unico
- Shahena Bleakley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 161, S 8, H MU107602, I/A 1 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-30
Empresa: JSB REAL ESTATE GROUP SL
Socio Único
- Shahena Bleakley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 161, S 8, H MU107602, I/A 1 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-30
Empresa: BLEAKLEY INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Shahena Bleakley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 107, S 8, H MU102384, I/A 1 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-30
Empresa: KING STREET CAPITAL SL
Administrador Unico
- Shahena Bleakley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 123, S 8, H MU 97133, I/A 1 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-30
Información de SHAHENA BLEAKLEY
Mostramos los datos de SHAHENA BLEAKLEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SHAHENA BLEAKLEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos